Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FYNBO FOODS A/S. (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FYNBO REAL ESTATE A/S. (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-19 tilføjes Legale ejere: RICHARD FYNBO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-05-19 fjernes Legale ejere: Fynbo Invest, Vrå ApS, Richard Fynbo Holding III ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Line Fynbo Holding ApS, Frederik Fynbo Holding ApS, Per Kristiansen Holding ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Richard Fynbo (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Richard Fynbo (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-02-02 fjernes Legale ejere: Fynbo Medarbejder Holding III ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: Fynbo Medarbejder Holding III ApS, Richard Fynbo Holding III ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-09-28 tilføjes Reelle ejere: Richard Fynbo (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-09-27 fjernes Reelle ejere: Richard Fynbo (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 9, 9760 Vrå (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 9, 9760 Vrå (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: Fynbo Medarbejder Holding II ApS (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 9, 9760 Vrå (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2017-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 9, 9760 Vrå (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-10 fjernes Legale ejere: Fynbo Medarbejder Holding I ApS (offentliggjort 2017-07-23)
Den 2017-01-26 tilføjes Legale ejere: Fynbo Medarbejder Holding II ApS, Fynbo Invest, Vrå ApS (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2017-01-25 fjernes Legale ejere: Fynbo Medarbejder Holding II ApS, Fynbo Invest, Vrå ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-30 tilføjes Legale ejere: Fynbo Medarbejder Holding II ApS, Fynbo Invest, Vrå ApS, Fynbo Medarbejder Holding I ApS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-03-29 fjernes Legale ejere: FYNBO INVEST & CO. ApS (offentliggjort 2016-04-23)
Den 2015-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigenvej 9, 9760 Vrå (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-06-19 tilføjes Direktion: Richard Fynbo (direktør) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber/virksomheder og udføre investering af enhver art, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-19 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Legale ejere: FYNBO INVEST & CO. ApS (offentliggjort 2016-04-23)
Den 2015-06-19 tilføjes Navne: Fynbo & Co. Invest ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Reelle ejere: Richard Fynbo (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Stiftere: FYNBO INVEST & CO. ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-25)