Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hermann & Sögaard ApS. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 9, 6330 Padborg (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-15 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: matildesmor@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Jonna Petersen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Navne: Jonna Herman Holding IVS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Reelle ejere: Jonna Petersen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Stiftere: Jonna Petersen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Jonna Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 9, 6330 Padborg (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2017-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 24, 6330 Padborg (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 24, 6330 Padborg (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-06-15 tilføjes Direktion: Jonna Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab ved at eje kapitalandele i selskaber, der driver virksomhed med detailhandel, samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-15 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: matildesmor@hotmail.com (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Jonna Petersen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Navne: Jonna Herman Holding IVS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Jonna Petersen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Stiftere: Jonna Petersen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)