Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Kato Engineering ApS. (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-11-30 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-15 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Kontaktoplysninger: delfi@outlook.dk (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Legale ejere: Maria Annesen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Navne: Delfi Konsulent ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Reelle ejere: Maria Annesen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Stiftere: Maria Annesen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-03-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 Statstidende Dekret
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 fjernes Direktion: Maria Annesen (direktør) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2017-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Koglevænget 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2017-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: delfi@outlook.dk (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2017-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: Delfi-consulting@hotmail.com (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koglevænget 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2015-06-15 tilføjes Direktion: Maria Annesen (direktør) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for byggeri. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-11-30 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-15 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Delfi-consulting@hotmail.com (offentliggjort 2017-02-04)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Maria Annesen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Navne: Delfi Konsulent ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Maria Annesen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Stiftere: Maria Annesen (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-19)