Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Præstensgaard (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2015-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VÆRKTØJSCENTERET ApS. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Human Acceleration ApS. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-07-26 sletter virksomheden Ejerskaber: P&L Invest ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2017-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HUMANOSTICS ApS. (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2023-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Praestensgaard ApS. (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: Jesper Praestensgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: Praestensgaard ApS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Praestensgaard ApS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Praestensgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-06-21 fjernes Legale ejere: Jesper Præstensgaard (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Direktion: Jesper Præstensgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at foretage virksomhedsrådgivning, coaching og investere i andre selskaber. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper.praestensgaard@gmail.com (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Legale ejere: Jesper Præstensgaard (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2015-06-24 tilføjes Navne: Praestensgaard ApS (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Præstensgaard (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2015-06-24 tilføjes Stiftere: Jesper Præstensgaard (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-24)