Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAMILTON LASER ApS. (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Torben Søndergaard (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Hanne Birgit Albert (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Søndergaard (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Hanne Birgit Albert (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Torben Søndergaard (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Torben Søndergaard (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 97, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 65, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 65, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2015-06-20 tilføjes Direktion: Torben Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-20 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Legale ejere: Torben Søndergaard, Hanne Birgit Albert (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2015-06-20 tilføjes Navne: Rossi Finans ApS (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Reelle ejere: Torben Søndergaard, Hanne Birgit Albert (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2015-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Stiftere: Torben Søndergaard (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-23)