Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Juhl | 07.09.2015 | 24.11.2016 | direktør |
Jonas Winter Mikkelsen | 22.06.2015 | 07.09.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Juel | 16.02.2016 | 24.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jensen | 16.02.2016 | 24.11.2016 | formand |
Stefan Ek Lorenzen | 07.09.2015 | 16.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jensen | 22.06.2015 | 15.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Winter Mikkelsen | 22.06.2015 | 07.09.2015 | bestyrelsesmedlem |