Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Damtoften 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Direktion: Henning Sigfred Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-22 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Legale ejere: Tine Storgaard Lyager, Michael Skjødt Thomsen, Gitte Skjødt Jensen, Ida Skovdal Jensen, Søren Storgaard, Henning Sigfred Jensen (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Navne: HSJ Holding Skanderborg ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Stiftere: Henning Sigfred Jensen (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: FOCUS BIOENERGY ApS. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damtoften 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Damtoften 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damtoften 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Direktion: Henning Sigfred Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalbesiddelse og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-22 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Legale ejere: Tine Storgaard Lyager, Michael Skjødt Thomsen, Gitte Skjødt Jensen, Ida Skovdal Jensen, Søren Storgaard, Henning Sigfred Jensen (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Navne: HSJ Holding Skanderborg ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Stiftere: Henning Sigfred Jensen (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2015-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)