Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 75, 1620 København V (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Binavne: Brugt auto handel ivs, Services IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-16 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-06-14 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Hjemmeside: www.phone-rep.dk (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: support@phone-rep.dk (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Legale ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Navne: Phone-Rep IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Reelle ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Stiftere: Thomas West Petersen, Allan Kofoed (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-03-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-30 Statstidende Dekret
Den 2019-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 75, 1620 København V (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 59, 1560 København V (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 59, 1560 København V (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 59, 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-20 fjernes Direktion: Thomas West Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-09-01 fjernes Legale ejere: Yusuf Gökçe (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-09-01 fjernes Reelle ejere: Yusuf Gökçe (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-01 fjernes Direktion: Allan Kofoed (direktør) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-07-18 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-17 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-18 tilføjes Binavne: Services IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-17 tilføjes Binavne: Brugt auto handel ivs (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-18 tilføjes Vedtægter: 2018-07-18 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-07-17 tilføjes Vedtægter: 2018-07-17 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Allan Kofoed (direktør) (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Yusuf Gökçe (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-06-14 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-14 tilføjes Direktion: Yusuf Gökçe (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 fjernes Direktion: Thomas West Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Yusuf Gökçe (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Yusuf Gökçe (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-11-01 fjernes Reelle ejere: Allan Kofoed (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 59, 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2015-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 75, 1620 København V (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 75, 1620 København V (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-06-16 tilføjes Direktion: Thomas West Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-16 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Hjemmeside: www.phone-rep.dk (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: support@phone-rep.dk (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Navne: Phone-Rep IVS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Stiftere: Thomas West Petersen, Allan Kofoed (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-14)