Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksensvej 29, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Direktion: Morten Krammer (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Legale ejere: Morten Krammer, Ole Hyldahl Nielsen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Navne: Betonklodsen ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Reelle ejere: Morten Krammer, Ole Hyldahl Nielsen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Stiftere: Ole Hyldahl Nielsen, Morten Krammer (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-08-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DEPAS - Dansk Energi & Projekt A/S. (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 tilføjes Vedtægter: 2022-06-09 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-06-09 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksensvej 29, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Direktion: Morten Krammer (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre betoncarporte samt herved beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Legale ejere: Morten Krammer, Ole Hyldahl Nielsen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Navne: Betonklodsen ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Krammer, Ole Hyldahl Nielsen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2015-06-16 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2015-06-16 tilføjes Stiftere: Ole Hyldahl Nielsen, Morten Krammer (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-15)