Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Listrupvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Bibranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-01-13 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-14 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-05 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Hjemmeside: csc-construction.dk (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@csc-construction.dk (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Legale ejere: Christian Ferdinand Andreassen, Chris Kjeldsmark Pedersen, Sonny Rene Guldbæk Rasmussen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Navne: csc-construction ivs (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-01-14 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Reelle ejere: Christian Ferdinand Andreassen, Chris Kjeldsmark Pedersen, Sonny Rene Guldbæk Rasmussen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Stiftere: Sonny Rene Guldbæk Rasmussen, Christian Ferdinand Andreassen, Chris Kjeldsmark Pedersen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2021-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2021-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-11 Statstidende Dekret
Den 2019-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Christian Ferdinand Andreassen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Listrupvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Listrupvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Listrupvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Listrupvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-23 tilføjes Reelle ejere: Christian Ferdinand Andreassen, Chris Kjeldsmark Pedersen, Sonny Rene Guldbæk Rasmussen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-05 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2017-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2017-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Christian Ferdinand Andreassen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Christian Ferdinand Andreassen (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-14 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2016-01-14 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-14 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2016-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2016-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2016-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-13 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-14 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Listrupvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-06-14 tilføjes Bibranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Direktion: Christian Ferdinand Andreassen (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-06-14 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at udføre arbejde inden for bygge og anlæg (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-01-13 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-14 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Hjemmeside: csc-construction.dk (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@csc-construction.dk (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Legale ejere: Christian Ferdinand Andreassen, Chris Kjeldsmark Pedersen, Sonny Rene Guldbæk Rasmussen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Navne: csc-construction ivs (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-13 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-14 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Stiftere: Sonny Rene Guldbæk Rasmussen, Christian Ferdinand Andreassen, Chris Kjeldsmark Pedersen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktørerne (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)