Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Madumvej 57, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Bestyrelse: Cæcilie Gamsgaard Seidel (formand) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Direktion: Cæcilie Gamsgaard Seidel (direktør) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-18 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Legale ejere: Kinisk diætist Cæcilie Seidel IVS, Diætist Stine J Albrechtsen IVS, Peter Krighaar (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Navne: Diætinstituttet IVS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Reelle ejere: Cæcilie Gamsgaard Seidel, Stine Junge Albrechtsen, Peter Krighaar (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Stiftere: Kinisk diætist Cæcilie Seidel IVS, Diætist Stine J Albrechtsen IVS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-09-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Peter Krighaar (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Cæcilie Gamsgaard Seidel, Stine Junge Albrechtsen, Peter Krighaar (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2016-10-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Cæcilie Gamsgaard Seidel (formand) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-19 tilføjes Legale ejere: Kinisk diætist Cæcilie Seidel IVS, Diætist Stine J Albrechtsen IVS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Madumvej 57, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Direktion: Cæcilie Gamsgaard Seidel (direktør) (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er undervisningsvirksomhed inden for kost, diæter, m.v. og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-18 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Navne: Diætinstituttet IVS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Stiftere: Kinisk diætist Cæcilie Seidel IVS, Diætist Stine J Albrechtsen IVS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-27)