Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Kapital | Reelle ejere | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: AG 93 ApS. (offentliggjort 2018-06-09)
Den 2016-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendommen Frederiks Alle 123 ApS. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2016-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rosenkrantzgade IVS. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Rosenkrantzgade Ejendomme A/S. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Rosenkrantzgade Ejendomme A/S. (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: Rosenkrantzgade Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-26 fjernes Navne: SAK Holding ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-29 tilføjes Legale ejere: SAK Holding II ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-04-29 fjernes Legale ejere: Søren Aage Kjærgaard (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-04-26 tilføjes Legale ejere: Søren Aage Kjærgaard, NORBY INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-04-25 fjernes Legale ejere: Søren Aage Kjærgaard (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 66.667,00 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Aage Kjærgaard (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-25 fjernes Reelle ejere: Søren Aage Kjærgaard (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-26 tilføjes Vedtægter: 2019-04-26 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-03-19 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 40, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægerstien 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-08-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-08-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægerstien 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2015-06-08 tilføjes Direktion: Søren Aage Kjærgaard (direktør) (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringer i andre virksomheder (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-08 (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: Søren Aage Kjærgaard (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2015-06-08 tilføjes Navne: SAK Holding ApS (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2015-06-08 tilføjes Reelle ejere: Søren Aage Kjærgaard (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2015-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2015-06-08 tilføjes Stiftere: Søren Aage Kjærgaard (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-19)