Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Hans Henrik Pedersen | 17.06.2015 | |
Inge Birgitte Helenius | 17.06.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BHE 2018 Holding ApS (CVR 40248536) | NORMAL | 15.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Rindbæk Holding ApS (CVR 40248528) | NORMAL | 15.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Seritronic Fælleseje ApS (CVR 36929693) | 17.06.2015 | 14.11.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Juelstrup Ejendomme ApS (CVR 29841195) | NORMAL | 30.06.2015 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Mekoprint Seritronic A/S (CVR 36926406) | NORMAL | 17.06.2015 | 14.08.2023 | 100,00% | 100,00% |
Mekoprint Seritronic Sales ApS (CVR 33879563) | NORMAL | 17.06.2015 | 14.08.2023 | 100,00% | 100,00% |