Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2015-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: DEKOTRYK ApS. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 89, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-12 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Legale ejere: Kjeld Aunsbjerg Nielsen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Navne: Kjeld Aunsbjerg Invest IVS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Reelle ejere: Kjeld Aunsbjerg Nielsen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Stiftere: Kjeld Aunsbjerg Nielsen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 fjernes Direktion: Kjeld Aunsbjerg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vonsildvej 89, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Direktion: Kjeld Aunsbjerg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2015-06-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden drift efter direktionens anvisninger. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-12 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 5,00 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Legale ejere: Kjeld Aunsbjerg Nielsen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Navne: Kjeld Aunsbjerg Invest IVS (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Aunsbjerg Nielsen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Stiftere: Kjeld Aunsbjerg Nielsen (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2015-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-27)