Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevej 2, 9490 Pandrup (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Direktion: Laila Fjeldal Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af ejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-18 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kontaktoplysninger: awh@os.dk (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Legale ejere: Laila Fjeldal Jensen, Aksel Wildenhoft Hansen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-06-18 tilføjes Navne: Udlejningsselskabet Pilegård Aps (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Reelle ejere: Laila Fjeldal Jensen, Aksel Wildenhoft Hansen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Stiftere: Laila Fjeldal Jensen, Aksel Wildenhoft Hansen (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)