Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-08 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2015-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Dollar Store ApS. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: OWL Plastinddækning ApS. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: CAS CAS GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2017-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Bionic ApS. (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2018-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsservice 1 ApS. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2019-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BS LANDSKABSPLEJE A/S. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2020-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Facility Management A/S. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2021-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Facility Management A/S. (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Partners Invest ApS. (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2023-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Facility Management A/S. (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-22 tilføjes Vedtægter: 2023-09-22 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivænget 8, 4622 Havdrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2023-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ramsøbakken 62, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsøbakken 62, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ramsøbakken 40, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsøbakken 40, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2015-06-18 tilføjes Direktion: Per Bellerby Stenbæk (direktør) (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed med investering og finansiering i øvrigt, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-18 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Legale ejere: Per Bellerby Stenbæk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2015-06-18 tilføjes Navne: Bellerby Holding ApS (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Reelle ejere: Per Bellerby Stenbæk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2015-06-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2015-06-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2015-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2015-06-18 tilføjes Stiftere: Per Bellerby Stenbæk (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-18)