Sektion (alle) | |||||||
RegnskabOgBoafslutning | Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2021-01-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-16 fjernes Direktion: Pia Thorup Tiedemann (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 Statstidende Dekret
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-11-04 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2016-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-25 tilføjes Direktion: Pia Thorup Tiedemann (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2016-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2016-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-18 fjernes Direktion: Pia Thorup Tiedemann (direktør) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalby Strandvej 3, 4281 Gørlev (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrhaugesvej 2, 1. tv., 4220 Korsør (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: tiedemannivs@gmail.com (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-03-28 fjernes Kontaktoplysninger: pia.thorup@jubii.dk (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrhaugesvej 2, 1. tv., 4220 Korsør (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 15, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 15, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Direktion: Pia Thorup Tiedemann (direktør) (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-06-29 fjernes Direktion: Maria Wemmelund Tiedemann (direktør) (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-16 tilføjes Direktion: Maria Wemmelund Tiedemann (direktør) (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: pia.thorup@jubii.dk (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-06-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive brolægger virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-16 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Legale ejere: Pia Thorup Tiedemann (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2015-06-16 tilføjes Navne: Tiedemann Entreprise IVS (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Reelle ejere: Pia Thorup Tiedemann (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Stiftere: Maria Wemmelund Tiedemann (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-18)