Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2016-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KENYA PROPERTY HOLDING APS. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KENYA PROPERTY HOLDING APS. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KENYA PROPERTY HOLDING APS. (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KENYA PROPERTY HOLDING APS. (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-01-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-01-18 tilføjes Vedtægter: 2024-01-18 (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-01-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 160, 1. th., 1123 København K (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 12, 3., 1304 København K (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-08-20 tilføjes Direktion: Frank Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-20 fjernes Direktion: Ole Hansted (direktør) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-19 tilføjes Legale ejere: Ole Hansted, Per Høpfner (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-18 fjernes Legale ejere: Ole Hansted (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-19 tilføjes Reelle ejere: Per Høpfner (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-18 fjernes Reelle ejere: Ole Hansted (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 12, 3., 1304 København K (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2016-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-06-15 tilføjes Direktion: Ole Hansted (direktør) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2015-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektudvikling af boligbyggeri i Kenya via datterselskaber. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-15 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Ole Hansted, KR 362 ApS, SCSK 6156 ApS, Høpfner Projects ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2015-06-15 tilføjes Navne: Kenya Investment DK ApS (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Ole Hansted, Ole Hansted (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2015-06-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-05)
Den 2015-06-15 tilføjes Stiftere: SCSK 6156 ApS, Ole Hansted, KR 362 ApS, Høpfner Projects ApS (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-17)