Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PH-TEKNIK A/S. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: MME Nordic A/S. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MME Nordic A/S. (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Reelle ejere: Søren Thomsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Direktion: Søren Thomsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: soren0thomsen@gmail.com (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Søren Thomsen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centralvej 8, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i PH-Teknik A/S, investering og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2015-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Navne: Thomsen Thisted Holding ApS (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Stiftere: Søren Thomsen (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-17)