Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-21 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2015-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Family Group ApS. (offentliggjort 2015-06-21)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 124, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 124, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 124, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 124, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 124, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-06-16 tilføjes Direktion: Kirsa Jespersen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for delvist ejede datterselskaber eller lignende efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-16 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Legale ejere: Kirsa Jespersen (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Navne: Kirsa Jespersen Holding ApS (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Reelle ejere: Kirsa Jespersen (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2015-06-16 tilføjes Stiftere: Kirsa Jespersen (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-16)