Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: VMP HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 23, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-07-31 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-15 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Legale ejere: Kjeld Lund (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Navne: Logistic Power Holding ApS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Reelle ejere: Kjeld Lund (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Stiftere: Kjeld Lund (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 fjernes Direktion: Kjeld Lund (direktør) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 23, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 23, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 23, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2015-06-15 tilføjes Direktion: Kjeld Lund (direktør) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have kapitalinteresser i andre selskaber, herunder ved at besidde aktier/anparter, drive finansiel virksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-07-31 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-15 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Kjeld Lund (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Navne: Logistic Power Holding ApS (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Lund (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Stiftere: Kjeld Lund (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-08)