Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-07-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingeskov 42, 5450 Otterup (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingeskov 42, 5450 Otterup (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingeskov 42, 5450 Otterup (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Klingeskov 42, 5450 Otterup (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-01-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2017-01-15 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klingeskov 42, 5450 Otterup (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2015-06-11 tilføjes Bestyrelse: Niels Raun Behrendsen (formand) (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Direktion: Niels Raun Behrendsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, udvikling samt handel og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-11 (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@behrendsen.dk (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: BEHRENDSEN ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Navne: FNCT Aps (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Reelle ejere: Niels Raun Behrendsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Stiftere: BEHRENDSEN ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-12)