Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Anker Laustsen | 08.05.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Gersdorff Stenbjerre | 31.03.2021 | 08.05.2023 | direktør |
Bo Helligsøe | 31.03.2021 | 18.08.2021 | direktør |
Dan Ringsted Jacobsen | 12.06.2015 | 31.03.2021 | direktør |
Lars Folkmann | 12.06.2015 | 31.03.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Holm Christensen | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Torben Korsager Andersen | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Anker Laustsen | 18.08.2021 | formand |