Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Vedtægter | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 113, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-29 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Legale ejere: DANNEBROG REDERI A/S, LJ BULK INVEST ApS, Jutlandia Orient Holdings ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Navne: Borgship V ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Reelle ejere: Johan Ernst Wedell-Wedellsborg (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Stiftere: DANNEBROG REDERI A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 10.186.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 fjernes Direktion: Rasmus Lund-Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-05 fjernes Legale ejere: Nicolai Bardram Hebel, Frederik Stjernholm Drenck, Torben Eghammer, Martin Skals Stampe (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 113, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 113, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-07-05 tilføjes Direktion: Rasmus Lund-Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-07-05 fjernes Direktion: Johnny Schmølker (direktør) (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-12 tilføjes Legale ejere: Jutlandia Orient Holdings ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-10-11 fjernes Legale ejere: Jutlandia Orient Holdings ApS, Claes Leschly Bang (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 6.885.000,00 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 6.935.000,00 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Vedtægter: 2015-06-26 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 113, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-05-29 tilføjes Direktion: Johnny Schmølker (direktør) (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed, eller anden virksomhed, der har forbindelse med søfarten og sønæringen, herunder luftfart, at drive handels-, industri- (herunder værtsindustri) og finansieringsvirksomhed, indgå lejekontrakter på skibe, tilbyde medarbejderinvesteringer og investere kapital i virksomhed af alle de nævnte arter samt i fast ejendom. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-29 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 6.885.000,00 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Legale ejere: Jutlandia Orient Holdings ApS, Claes Leschly Bang, Nicolai Bardram Hebel, Frederik Stjernholm Drenck, Torben Eghammer, Martin Skals Stampe, DANNEBROG REDERI A/S, LJ BULK INVEST ApS (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-05-29 tilføjes Navne: Borgship V ApS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Reelle ejere: Johan Ernst Wedell-Wedellsborg (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Stiftere: DANNEBROG REDERI A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-11)