Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kewen Glenn Frydenssted | 23.08.2019 | 15.10.2020 | direktør |
Victoria Natali Electra Baagøe-Engels | 21.12.2017 | 23.08.2019 | direktør |
Deniz Coskun | 28.08.2017 | 02.11.2017 | direktør |
Villy Håkon Schultz | 15.06.2015 | 02.11.2017 | direktør |
Svend-Erik Baagøe | 15.06.2015 | 28.08.2017 | direktør |