Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanslergade 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Direktion: Sune Kibsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-14 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Hjemmeside: monitt.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@monitt.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Legale ejere: Sune Kibsgaard Holding IVS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Navne: Monitt IVS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes ObligatoriskEmail: sune@kibs.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Reelle ejere: Sune Kibsgaard (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Stiftere: Sune Kibsgaard (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanslergade 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanslergade 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanslergade 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-09-05 tilføjes Legale ejere: Sune Kibsgaard Holding IVS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-09-05 fjernes Legale ejere: Sune Kibsgaard (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2016-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 5, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2015-06-14 tilføjes Direktion: Sune Kibsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-14 tilføjes Hjemmeside: monitt.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2015-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2015-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@monitt.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-14 tilføjes Legale ejere: Sune Kibsgaard (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2015-06-14 tilføjes ObligatoriskEmail: sune@kibs.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-14 tilføjes Reelle ejere: Sune Kibsgaard (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 5, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2015-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og drift af IT løsninger, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-14 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Navne: Monitt IVS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Stiftere: Sune Kibsgaard (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-13)