Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Binavne | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Børsteringe.dk ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Børsteringe.dk ivs (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-13 tilføjes Binavne: Fejering ApS, Børsteringe ApS, Børstering ApS, Borsteringe.dk ApS, Borstering.dk ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møddebro Parkvej 285, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselvangen 67, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-20 (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Mads Ntandikiye Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@børsteringe.dk (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: mads_laursen@hotmail.com (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvangen 67, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2015-06-11 tilføjes Direktion: Mads Ntandikiye Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-06-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel af børsteringe og lignende produkter (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-11 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mads_laursen@hotmail.com (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: Mads Ntandikiye Laursen (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Navne: Børsteringe.dk ivs (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-06-11 tilføjes Reelle ejere: Mads Ntandikiye Laursen (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Stiftere: Mads Ntandikiye Laursen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)