Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Kapital | Tegningsregel | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Allingvej 94, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Direktion: Zainab Omar Najem (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-09 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-06 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Hovedbranche: Kontrol af levnedsmidler (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Legale ejere: Zainab Omar Najem (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Navne: Food Monitoring Counsel ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Reelle ejere: Zainab Omar Najem (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Stiftere: Hassan Jabbar Haddai (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allingvej 94, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 391, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-24 tilføjes Navne: Food Monitoring Counsel ApS (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-02-23 fjernes Navne: Halal Food Monitoring Counsel ApS (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-02-24 tilføjes Vedtægter: 2019-02-24 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 391, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 265, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-15 tilføjes Direktion: Zainab Omar Najem (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2018-11-15 fjernes Direktion: Omar Awni Ebrahim Al-Kalemji (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-15 tilføjes Legale ejere: Zainab Omar Najem (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2018-11-15 fjernes Legale ejere: Omar Awni Ebrahim Al-Kalemji (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-15 tilføjes Reelle ejere: Zainab Omar Najem (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2018-11-15 fjernes Reelle ejere: Omar Awni Ebrahim Al-Kalemji (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 265, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2016-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Runevænget 14, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-10-06 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2016-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-06 tilføjes Direktion: Omar Awni Ebrahim Al-Kalemji (adm. dir.) (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Omar Awni Ebrahim Al-Kalemji (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-03-16 tilføjes Direktion: Omar Awni Ebrahim Al-Kalemji (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-03-16 fjernes Direktion: Khalil Jaffar Mushib (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-16 tilføjes Legale ejere: Omar Awni Ebrahim Al-Kalemji (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2016-03-15 fjernes Legale ejere: Khalil Jaffar Mushib (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-08-10 tilføjes Direktion: Khalil Jaffar Mushib (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-08-10 fjernes Direktion: Hassan Jabbar Haddai (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runevænget 14, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2015-06-09 tilføjes Direktion: Hassan Jabbar Haddai (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-06-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive opsyn, rådgivning og udøve kontrol af danske som udenlandske slagterier med håndtering af Halal slagtning af dyr samt enhver i denne forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-09 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Hovedbranche: Kontrol af levnedsmidler (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Legale ejere: Khalil Jaffar Mushib (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-06-09 tilføjes Navne: Halal Food Monitoring Counsel ApS (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2015-06-09 tilføjes Reelle ejere: Omar Awni Ebrahim Al-Kalemji (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2015-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Stiftere: Hassan Jabbar Haddai (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2015-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)