Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægerne Rønn og Lund I/S. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2020-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 73.000,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-30 tilføjes Vedtægter: 2018-10-30 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-16 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskab. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-07 tilføjes Vedtægter: 2015-10-07 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-06-11 tilføjes Direktion: Bent Rønn (direktør) (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: Bent Rønn (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-06-11 tilføjes Navne: Tandlæge Bent Rønn ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Reelle ejere: Bent Rønn (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2015-06-11 tilføjes Stiftere: Bent Rønn (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Vedtægter: 2015-06-11 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-11)