Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsted Kirkevej 24, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Sune Hesselberg Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-10 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Legale ejere: Sune Johansen Holding IVS, Sune Hesselberg Johansen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Navne: Safty Group IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Reelle ejere: Sune Hesselberg Johansen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Stiftere: Polyakov Holding IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-28 fjernes Legale ejere: Polyakov Holding IVS (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsted Kirkevej 24, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 34, 1. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-02 fjernes Legale ejere: IKS Group IVS (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 34, 1. th., 8800 Viborg (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Andreas Bjørns Gade 3, 2., 1428 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-01-19 tilføjes Legale ejere: IKS Group IVS, Polyakov Holding IVS, Sune Johansen Holding IVS, Sune Hesselberg Johansen (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-01-18 fjernes Legale ejere: Polyakov Holding IVS, IKS Group IVS (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-19 tilføjes Reelle ejere: Sune Hesselberg Johansen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-01-13 tilføjes Direktion: Sune Hesselberg Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-01-13 fjernes Direktion: Ilya Alekseyevich Polyakov (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-01-12 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-13 tilføjes Navne: Safty Group IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2016-01-12 fjernes Navne: IKS Nordic IVS (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-13 tilføjes Vedtægter: 2016-01-13 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andreas Bjørns Gade 3, 2., 1428 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-06-10 tilføjes Direktion: Ilya Alekseyevich Polyakov (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-06-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-10 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: Polyakov Holding IVS, IKS Group IVS (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-06-10 tilføjes Navne: IKS Nordic IVS (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Stiftere: Polyakov Holding IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)