Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DMC Bolig Invest ApS. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2017-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: HW IvS. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Bibranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-09 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@hw-entreprise.dk (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: Kennet Meyer Walsh (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Navne: KHC BYG IVS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Reelle ejere: Kennet Meyer Walsh (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Stiftere: DANSK EA ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-27 fjernes Direktion: Kennet Meyer Walsh (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Kennet Meyer Walsh (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-04-01 fjernes Direktion: Dennis Madsen Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-01 tilføjes Navne: KHC BYG IVS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-04-01 tilføjes Vedtægter: 2018-04-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-31 fjernes Navne: HW Entreprise IvS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: Kennet Meyer Walsh (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-03-28 fjernes Legale ejere: Michel Madsen Christensen, Dennis Madsen Christensen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-03-28 tilføjes Reelle ejere: Kennet Meyer Walsh (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2018-03-28 fjernes Reelle ejere: Michel Madsen Christensen, Dennis Madsen Christensen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2017-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgrunden 7, 6100 Haderslev (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@hw-entreprise.dk (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@handworkers.dk (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgrunden 7, 6100 Haderslev (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2015-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-11-07)
Den 2015-11-07 tilføjes Direktion: Dennis Madsen Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-11-07 fjernes Direktion: John Wehner (adm. dir.) (offentliggjort 2015-11-07)
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: JMAM Management A/S, Michel Madsen Christensen, Dennis Madsen Christensen (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-11-01 fjernes Legale ejere: JMAM Management A/S (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-11-01 tilføjes Reelle ejere: Michel Madsen Christensen, Dennis Madsen Christensen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-10-31 fjernes Legale ejere: DANSK EA ApS (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-11-07)
Den 2015-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Erlevvej 89, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre maler og bygningsarbejde og dermed relateret virksomhed. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@handworkers.dk (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2015-10-23 fjernes Kontaktoplysninger: john@danskea.dk (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-10-23 tilføjes Bibranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-10-23 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-10-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-10-23 tilføjes Navne: HW Entreprise IvS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-10-22 fjernes Navne: Bottle Butler IvS (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-10-23 tilføjes Vedtægter: 2015-10-23 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2015-06-13 tilføjes Legale ejere: DANSK EA ApS (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erlevvej 89, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-06-09 tilføjes Direktion: John Wehner (adm. dir.) (offentliggjort 2015-11-07)
Den 2015-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i vin og dermed relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-09 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: john@danskea.dk (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-06-09 tilføjes Navne: Bottle Butler IvS (offentliggjort 2015-10-24)
Den 2015-06-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Stiftere: DANSK EA ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2015-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2015-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)