Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 20, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Comfy Copenhagen ApS. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2015-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: STRAND ApS. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Comfy Copenhagen ApS. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2024-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Comfy Ejendomme ApS. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 20, 2765 Smørum (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2019-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 20, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-10-04 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smørum Bygade 20, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgmester Fischers Vej 5, 6., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 87.000,00 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-20 tilføjes Vedtægter: 2016-01-20 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgmester Fischers Vej 5, 6., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-06-11 tilføjes Direktion: Frederikke Valhøj Kampmann (direktør) (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-11 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: Frederikke Valhøj Kampmann (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-06-11 tilføjes Navne: F.V.K. Holding ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Reelle ejere: Frederikke Valhøj Kampmann (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2015-06-11 tilføjes Stiftere: Frederikke Valhøj Kampmann (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-11)