Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendebjergvej 28, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Binavne: Unboss Agile ApS, Rennebo Freelance ApS, Cimbs ApS, Agility For Greater Lives ApS, Agile Copenhagen ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-10-16 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Hjemmeside: www.rennebo.com (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: allan@rennebo.com (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Legale ejere: Allan Rennebo Jepsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Navne: Rennebo ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Reelle ejere: Allan Rennebo Jepsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Stiftere: Allan Rennebo Jepsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Agile ApS. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2021-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 Statstidende Dekret
Den 2021-09-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Allan Rennebo Jepsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-10-16 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-11-12 tilføjes Navne: Rennebo ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-11-11 fjernes Navne: Rennebo IVS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-11-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-16 tilføjes Binavne: Unboss Agile ApS, Rennebo Freelance ApS, Cimbs ApS, Agility For Greater Lives ApS, Agile Copenhagen ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-10-15 fjernes Binavne: Unboss Agile IVS, Rennebo Freelance IVS, Cimbs IVS, Agility For Greater Lives IVS, Agile Copenhagen IVS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-09-25 tilføjes Direktion: Allan Rennebo Jepsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-09-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-09-25 tilføjes Vedtægter: 2019-09-25 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Allan Rennebo Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendebjergvej 28, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendebjergvej 28, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendebjergvej 28, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2015-06-01 tilføjes Binavne: Unboss Agile IVS, Rennebo Freelance IVS, Cimbs IVS, Agility For Greater Lives IVS, Agile Copenhagen IVS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Allan Rennebo Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent virksomhed og uddannelse indenfor organisationsteorier (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Hjemmeside: www.rennebo.com (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: allan@rennebo.com (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Allan Rennebo Jepsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Navne: Rennebo IVS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Rennebo Jepsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Stiftere: Allan Rennebo Jepsen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)