Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2015-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KV Ejendomme Aars ApS. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 57, 9600 Aars (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Kim Viderup (direktør) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er som holdingselskab at eje og besidde kapitalandele i datterselskaber. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kimviderup@gmail.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: Kim Viderup (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: Kim Viderup Holding ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Reelle ejere: Kim Viderup (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: Kim Viderup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-09)