Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ginnerup Byg ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JJ & SO ApS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlyngen 19, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Direktion: Søren Ole Ginnerup (direktør) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber samt formueanbringelse og dermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-29 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Legale ejere: Søren Ole Ginnerup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Navne: Søren Ginnerup Holding ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Reelle ejere: Søren Ole Ginnerup (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2015-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Stiftere: Søren Ole Ginnerup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-09)