Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-16 fjernes Revisor: Selskabet af 30.10.2020 A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hastrupvej 5, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Direktion: Jens Ole Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i datterselskaber og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-25 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Jeppesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Navne: JT Teknik JOJ Holding ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Jeppesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-02-25 tilføjes Revisor: Selskabet af 30.10.2020 A/S (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-08)