Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 17, 2., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 17, 2., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2015-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: FarmBackup ApS. (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FarmBackup ApS. (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 17, 2., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2020-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Alle 102, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Alle 102, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2018-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Elbagade 75, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@farmbackup.com (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elbagade 75, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Elbagade 75, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-31 tilføjes Reelle ejere: Anders Bram Knudsen (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-07-10 tilføjes Legale ejere: Anders Bram Knudsen (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elbagade 75, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-06-05 tilføjes Direktion: Anders Bram Knudsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-05 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Navne: Anders Bram Holding APS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Stiftere: Anders Bram Knudsen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-08)