Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Navne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Vedtægter: 2024-09-02 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: MH Gruppen MidCo ApS. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: MH Gruppen MidCo ApS. (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2015-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MH Gruppen MidCo ApS. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MH Gruppen MidCo ApS. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2024-06-30 tilføjes Direktion: Rikke Nissen Sigdal (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-30 fjernes Direktion: Katrine Kjems Hyldgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 4, 2. 2., 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørmarken 2, 1., 3520 Farum (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-16 tilføjes Direktion: Flemming Sloth Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-16 fjernes Direktion: Niels Meidahl (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-08 tilføjes Direktion: Niels Meidahl (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-03-08 fjernes Direktion: Henrik Axel Juul Nordenlund (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-10-20 tilføjes Direktion: Henrik Axel Juul Nordenlund (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-10-20 fjernes Direktion: Martin Calderbank (direktør) (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-20 tilføjes Legale ejere: Loop BidCo ApS (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-20 fjernes Legale ejere: MH Gruppen Holding S.à.r.l., Agilitas MH Gruppen 2015 Fund L.P., Agilitas 2013 Private Equity Fund L.P. (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening eller af den samlede direktion (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-20 tilføjes Vedtægter: 2023-10-20 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-16 tilføjes Navne: Reconor Holding ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-15 fjernes Navne: MH Gruppen TopCo ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørmarken 2, 1., 3520 Farum (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2019-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 62, 3520 Farum (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 12.201.968,00 (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2019-06-07 tilføjes Vedtægter: 2019-06-07 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 12.217.494,00 (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-09-30 tilføjes Legale ejere: MH Gruppen Holding S.à.r.l., Agilitas MH Gruppen 2015 Fund L.P., Agilitas 2013 Private Equity Fund L.P. (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2018-09-29 fjernes Legale ejere: MH Gruppen Holding S.à.r.l. (offentliggjort 2018-10-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Vedtægter: 2018-09-30 (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-05-08 tilføjes Direktion: Kevin Kristoffer Ehnhuus Iermiin (direktør) (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2018-05-08 fjernes Direktion: Serge Touati (direktør) (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og andre værdipapirer, gennem dette ejerskab at drive virksomhed inden for at drive virksomhed med renovation, håndtering af affald og materialer, vognmandsvirksomhed, udlejning af materiel og fast ejendom, finansierings- og investeringsvirksomhed, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed, samt at optage lån. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-22 tilføjes Vedtægter: 2017-06-22 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Gydevej 62, 3520 Farum (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2015-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 1256 København K (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 7.217.500,00 (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Vedtægter: 2015-06-18 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: MH Gruppen Holding S.à.r.l. (offentliggjort 2018-10-14)
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 1256 København K (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-06-08 tilføjes Direktion: Serge Touati (direktør) (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier og andre værdipapirer. (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-08 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Navne: MH Gruppen TopCo ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2015-06-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Stiftere: Dan Moalem (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2015-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-08)