Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækgårds Alle 204, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-04 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Legale ejere: Pia Ladegaard, Jens Ladegaard, Thomas Ladegaard (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Navne: Ladegaard Partner ApS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Reelle ejere: Pia Ladegaard, Jens Ladegaard, Thomas Ladegaard (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Stiftere: Thomas Ladegaard, Pia Ladegaard, EPO I/S, AQUITAS ApS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2022-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2022-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2022-05-05 Statstidende Dekret
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Jens Ladegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Ladegaard (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Carlé Holding IVS, EPO I/S (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Ladegaard (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: Thomas Ladegaard (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-14 tilføjes Legale ejere: Jens Ladegaard (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2020-05-14 fjernes Legale ejere: AQUITAS ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 tilføjes Reelle ejere: Jens Ladegaard (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækgårds Alle 204, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2019-01-30 tilføjes Vedtægter: 2019-01-30 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2019-01-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Ladegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-08 fjernes Legale ejere: R. Hillersborg Holding IVS (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 fjernes Bestyrelse: Pia Ladegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-12 tilføjes Direktion: Jens Ladegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2017-10-12 fjernes Direktion: Ronnie Hillersborg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-12 fjernes Bestyrelse: Ronnie Hillersborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2017-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 61, 1. TV., 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 fjernes Bestyrelse: Michael Møller Nielsen (formand) (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 68.000,00 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2016-10-10 tilføjes Legale ejere: AQUITAS ApS, Thomas Ladegaard, Carlé Holding IVS, EPO I/S (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-10-09 fjernes Legale ejere: AQUITAS ApS, Carlé Holding IVS, EPO I/S, Thomas Ladegaard (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-10-10 tilføjes Vedtægter: 2016-10-10 (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: AQUITAS ApS, Carlé Holding IVS, EPO I/S, Thomas Ladegaard, R. Hillersborg Holding IVS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: AQUITAS ApS, EPO I/S, Thomas Ladegaard, Carlé Holding IVS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vodroffsvej 61, 1. TV., 1900 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2016-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-15 tilføjes Bestyrelse: Pia Ladegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 59.000,00 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Ronnie Hillersborg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-01-01 fjernes Direktion: Jens Ladegaard (direktør) (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-16 tilføjes Legale ejere: Carlé Holding IVS (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-12-15 fjernes Legale ejere: Rikke Carlé (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-26 tilføjes Bestyrelse: Ronnie Hillersborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-10-26 fjernes Bestyrelse: Niels Dahl-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Direktion: Jens Ladegaard (direktør) (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-26 fjernes Direktion: Niels Dahl-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Legale ejere: Rikke Carlé, Pia Ladegaard (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-08-03 fjernes Legale ejere: Pia Ladegaard (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-04 tilføjes Reelle ejere: Pia Ladegaard (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-06-04 tilføjes Bestyrelse: Niels Dahl-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-06-04 tilføjes Direktion: Niels Dahl-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med udbud af kursus generelt og salgs- og servicekursus specifikt. Derudover personaletræning med produkter udviklet eller erhvervet af selskabet, foredrags-virksomhed, seminarer og øvrige med kursusvirksomhed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-04 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Legale ejere: Pia Ladegaard, AQUITAS ApS, EPO I/S, Thomas Ladegaard (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-04 tilføjes Navne: Ladegaard Partner ApS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Stiftere: Thomas Ladegaard, Pia Ladegaard, EPO I/S, AQUITAS ApS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2015-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)