Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Bestyrelse: Mike Valencia Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Vedtægter: 2024-07-04 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Mike Valencia Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Sandra Demant Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Simple Solution IT A/S (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Ligeover Holding ApS, A.A. Demant Holding ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mike Valencia Nielsen, Simon Zenteno Willumsen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Kenneth Vedel Kristensen Jensen, Sandra Demant Olsen, Christian Gynter Larsen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-05 tilføjes Legale ejere: A.A. Demant Holding ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-01-05 fjernes Legale ejere: Sandra Demant Olsen (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-01-05 tilføjes Reelle ejere: Sandra Demant Olsen, Christian Gynter Larsen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-01-04 fjernes Reelle ejere: Sandra Demant Olsen (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsøgade 1, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Teknikvej 2, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikvej 2, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-06-03 tilføjes Binavne: WHO-THAT ApS, WHO THAT ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Direktion: Sandra Demant Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve reklamebureauvirksomhed, udvikle markedsføringsmaterialer til tryk og internet samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-03 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Hjemmeside: www.whothat.dk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@whothat.dk (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Legale ejere: Sandra Demant Olsen, Ligeover Holding ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Navne: WHOTHAT ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Reelle ejere: Sandra Demant Olsen, Kenneth Vedel Kristensen Jensen (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Stiftere: Sandra Demant Olsen, Ligeover Holding ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-08)