Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: YES-WOOD ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2022-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-29 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 50, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Direktion: Jes Uffe Nygaard (direktør) (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og drive formueforvaltning i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-03 (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Legale ejere: Jes Uffe Nygaard (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Navne: Dalgas Århus Holding ApS (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Reelle ejere: Jes Uffe Nygaard (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2015-06-03 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2015-06-03 tilføjes Stiftere: Jes Uffe Nygaard (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-05)