Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MLP-Byg ApS. (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2022-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Jerslev Alle 41, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Morten Leth Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: Morten Leth Poulsen (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Navne: MLP Holding 2015 ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Morten Leth Poulsen (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Stiftere: Morten Leth Poulsen (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jerslev Alle 41, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2016-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Oxford Allé 44, 2300 København S (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-06-04 tilføjes Legale ejere: Morten Leth Poulsen (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-06-04 tilføjes Reelle ejere: Morten Leth Poulsen (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oxford Allé 44, 2300 København S (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-05-29 tilføjes Direktion: Morten Leth Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Navne: MLP Holding 2015 ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Stiftere: Morten Leth Poulsen (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2015-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-01)