Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalbygade 40, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2015-06-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GOKYO ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2020-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: FERMWERK ApS. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2020-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cajour ApS. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2023-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Connie ApS. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbygade 40, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2021-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: yo@gokyo.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-01-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-09 tilføjes Navne: L.B. RAARUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-08 fjernes Navne: L.B. RAARUP HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-09 tilføjes Vedtægter: 2020-06-09 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: J.L. Hansens Vej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.L. Hansens Vej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-06-10)
Den 2019-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: yo@gokyo.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-05 tilføjes Legale ejere: Logan Bugge Raarup (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2015-06-05 tilføjes Reelle ejere: Logan Bugge Raarup (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-06-10)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Logan Bugge Raarup (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at foretage investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Navne: L.B. RAARUP HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Stiftere: Logan Bugge Raarup (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-04)