Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Skovgaard-Andersen | 15.06.2022 | direktør |
Thomas Hinrichsen | 01.10.2018 | direktør |
John Michael Hannibal | 01.10.2018 | direktør |
Felix Pahl | 01.10.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Troels Skakkebæk | 01.10.2018 | 25.01.2024 | direktør |
Christina Grumstrup Sørensen | 01.10.2018 | 25.01.2024 | direktør |
Henrik Tordrup | 01.10.2018 | 15.06.2022 | direktør |
Poul Flemming Hansen | 15.06.2015 | 01.10.2018 | direktør |
Peter Vilhelm Carøe | 15.06.2015 | 01.10.2018 | direktør |
Mogens Thorninger | 04.06.2015 | 15.06.2015 | direktør |
Simon Krogh | 04.06.2015 | 15.06.2015 | direktør |