Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: Moneybin Aps (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2022-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Juel Christensen, Morten Schmidt Sørensen, Jørgen Dahl Kjeldsen (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Morten Schmidt Sørensen, Jørgen Dahl Kjeldsen (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2022-02-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 56, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 56, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 56, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 56, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2018-02-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2018-02-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2018-02-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Arvid Henrik Andersen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 56, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 58, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holkebjergvej 58, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-05-21 tilføjes Direktion: Morten Schmidt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for EL-branchen samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-21 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Legale ejere: Arvid Henrik Andersen, TELETEAMET HOLDING A/S (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2015-05-21 tilføjes Navne: Teleteamet El ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Reelle ejere: Morten Schmidt Sørensen, Jørgen Dahl Kjeldsen (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2015-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2015-05-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2015-05-21 tilføjes Stiftere: TELETEAMET HOLDING A/S, Arvid Henrik Andersen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-04)