Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Loup IVS. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Troldkærvej 24, 9240 Nibe (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Navne: SNasa Holding IVS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Stiftere: Hoang Ai Vo (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Hoang Ai Vo (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldkærvej 24, 9240 Nibe (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 17, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 17, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Hoang Ai Vo (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: SNasa Holding IVS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: Hoang Ai Vo (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)