Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Dekret | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 8, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Bibranche: Fremstilling af træemballage (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Bibranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Hjemmeside: www.ErgoEgo.dk (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: jacob@ergoego.dk (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Legale ejere: Margit Højgaard Jessen, Johan Arne Albertsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Navne: ErgoEgo ApS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Reelle ejere: Margit Højgaard Jessen, Johan Arne Albertsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Stiftere: Johan Arne Albertsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-02-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-11-27 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-07-07 Statstidende Dekret
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Johan Arne Albertsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 8, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 12, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 12, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 57, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydvestvej 57, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 36, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 tilføjes Bibranche: Fremstilling af træemballage (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-05-10 tilføjes Bibranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 475.000,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2018-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2018-11-16 tilføjes Vedtægter: 2018-11-16 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 36, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2017-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 36, 2635 Ishøj (offentliggjort 2017-04-15)
Den 2017-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@ergoego.dk (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-04-14 fjernes Kontaktoplysninger: mail@ergoego.dk (offentliggjort 2017-04-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 49.999,00 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-23 tilføjes Legale ejere: Margit Højgaard Jessen, Johan Arne Albertsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-01-22 fjernes Legale ejere: Johan Arne Albertsen, Margit Højgaard Jessen (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-18 tilføjes Legale ejere: Johan Arne Albertsen, Margit Højgaard Jessen (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-17 fjernes Legale ejere: Johan Arne Albertsen (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-23 tilføjes Navne: ErgoEgo ApS (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-01-22 fjernes Navne: ErgoEgo IVS (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-23 tilføjes Vedtægter: 2017-01-23 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2017-01-18 tilføjes Vedtægter: 2017-01-18 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2017-01-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@ergoego.dk (offentliggjort 2017-04-15)
Den 2017-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: jacob@ergoego.dk (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldershøj 36, 2635 Ishøj (offentliggjort 2017-04-15)
Den 2015-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gerbrandsvej 20, 2300 København S (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Hjemmeside: www.ErgoEgo.dk (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@ergoego.dk (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gerbrandsvej 20, 2300 København S (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Johan Arne Albertsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg af møbler og aktiviteter forbundet hermed. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Johan Arne Albertsen (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2015-06-01 tilføjes Navne: ErgoEgo IVS (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Margit Højgaard Jessen, Johan Arne Albertsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Stiftere: Johan Arne Albertsen (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)