Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 83, 2400 København NV (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-03 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-02-17 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Legale ejere: Faiqa Asif (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Navne: KISA MARKED IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Reelle ejere: Faiqa Asif (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Stiftere: SA 2015 IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-05-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-13 fjernes Direktion: Faiqa Asif (direktør) (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2020-05-16 Statstidende Dekret
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 83, 2400 København NV (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 73-75, 2200 København N (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-07 tilføjes Legale ejere: Faiqa Asif (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2018-02-07 fjernes Legale ejere: SA 2015 IVS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-20 tilføjes Reelle ejere: Faiqa Asif (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-11-20 fjernes Reelle ejere: Sameeullah Asif (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-02 tilføjes Direktion: Faiqa Asif (direktør) (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2017-11-02 fjernes Direktion: Sameeullah Asif (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-02-17 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2017-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2017-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-10 tilføjes Direktion: Sameeullah Asif (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-02-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2017-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2017-01-14 fjernes Direktion: Sameeullah Asif (direktør) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-05 tilføjes Reelle ejere: Sameeullah Asif (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2015-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 73-75, 2200 København N (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-06-03 tilføjes Direktion: Sameeullah Asif (direktør) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel relateret til kiosk, spillehal og lignende, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-03 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Legale ejere: SA 2015 IVS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Navne: KISA MARKED IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Stiftere: SA 2015 IVS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)