Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRI BIKESHOP HEDENSTED ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Eddi Burgaard (direktør) (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter i Fri BikeShop Hedensted ApS samt at eje aktier eller anparter i eventuelle fremtidige datterselskaber. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: Eddi Burgaard (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: Eddi Burgaard Holding ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Reelle ejere: Eddi Burgaard (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: Eddi Burgaard (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-02)