Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: DKA Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: DKA Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Lifeletic ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2021-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderborggade 4, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaløvej 28, 3. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaløvej 28, 3. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2015-06-01 tilføjes Bestyrelse: Dennis Karimi (formand) (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Dennis Karimi (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Formål, at eje aktier og anparter af andre selskaber. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: denniskarimi@gmail.com (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Navne: DKA Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Dennis Karimi (offentliggjort 2017-06-03)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Stiftere: Dennis Karimi (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-01)